ymddiriedolwyr WORLD HEART BEAT MUSIC ACADEMY LTD
Rhif yr elusen: 1139579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwabena Boateng | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Jayne Allison Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Zachary Mark Quinn | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Nicolas Bush | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
Rachel Van Walsum | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
JAMES JOSEPH | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|
||||
CORINNE OULTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.