Hanes ariannol THE BADUR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1142413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.47k | £29.65m | £4.23m | £503.41k | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.28k | £557.76k | £598.30k | £835.57k | £906.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £29.60m | £3.91m | £15.00k | £798.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £57.64k | £320.93k | £488.41k | £752.58k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £531.90k | £464.38k | £658.81k | £873.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £25.86k | £133.92k | £176.76k | £33.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £17.09k | £15.34k | £13.10k | £11.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £248.25k | £203.42k | £364.45k | £326.76k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £25.86k | £133.92k | £176.76k | £33.15k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.