Hanes ariannol SANDCASTLES PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1143085
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.08k | £51.21k | £37.73k | £60.46k | £26.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.48k | £40.55k | £46.59k | £58.54k | £36.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £42.31k | £31.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.98k | £3.24k | £0 | £7.39k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.