ymddiriedolwyr ST OSWALD'S HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 503386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine English | Cadeirydd | 14 December 2015 |
|
|
||||
Margaret Anna Stabler | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
David Iain Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Richard Taylor | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||
Sue Sinton | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Dr Neil Morris | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
James Holmes | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Imogen Holland | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Laura Lloyd | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Stephen James | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Tricia Phillips | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Nick Hobdey | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
David Hicks | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.