ymddiriedolwyr THE SHEBA PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1151496
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMMAD AHMED | Cadeirydd | 03 April 2013 |
|
|
||||
Jonathan Michael Walker | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
||||
Layla Begum | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
Saira Sikdaka | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
Jahangir Hussain | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
RASHIDA ALI | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.