ymddiriedolwyr WOODBURY COMMUNITY PLAYING FIELDS
Rhif yr elusen: 1153122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY KING | Cadeirydd | 21 July 2015 |
|
|
||||
Rachel Anne Jenkinson | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
CLAIRE PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|||||
PAUL GOVER | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
DONNA GOVER | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Julie Kay Owen | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Martin Scott Goddard | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Dr Catherine Mary Luke | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Helen Mary Ellis | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.