Hanes ariannol SUB-SAHARA ADVISORY PANEL
Rhif yr elusen: 1159990
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.64k | £115.90k | £212.98k | £152.40k | £226.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.19k | £99.08k | £161.88k | £150.14k | £228.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.53k | £33.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.86k | £42.54k | N/A | £35.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.