ymddiriedolwyr BAMBISANANI PARTNERSHIP CIO
Rhif yr elusen: 1163461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARREN BEARDSLEY | Cadeirydd | 08 September 2015 |
|
|
||||
Richard Giles | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Margaret Hattersley | Ymddiriedolwr | 08 August 2021 |
|
|
||||
BROGAN O'CONNOR | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Lockwood | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
DAVID GELDART | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
BARBARA POUNDER B ED HONS | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.