Hanes ariannol ST NEOTS PLAYERS
Rhif yr elusen: 1162775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/07/2019 | 21/07/2020 | 21/07/2021 | 21/07/2022 | 21/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.30k | £17.98k | £20 | £16.01k | £24.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.46k | £17.27k | £900 | £14.03k | £25.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.