ymddiriedolwyr NEWPORT'S SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 506199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUGLAS REAH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Martin Burden | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
Michael John Bowe | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Kathryn Anne Cargill Mrs | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||
Vaughan Blake | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|||||
Professor CLIVE NEAL-STURGESS | Ymddiriedolwr | 29 November 2011 |
|
|
||||
LORD MARQUESS OF HERTFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL DEAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.