Hanes ariannol GROUNDWORK CHESHIRE LANCASHIRE & MERSEYSIDE
Rhif yr elusen: 514727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.89m | £4.71m | £3.84m | £5.29m | £4.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.20m | £4.70m | £3.61m | £4.94m | £4.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £287.92k | £776.00k | £820.00k | £637.74k | £874.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £47.00k | £242.28k | £306.16k | £112.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £311.06k | £14.09k | £364 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.27k | £15.55k | £4.85k | £25.08k | £37.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.88m | £4.70m | £3.52m | £5.25m | £4.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £563 | £701 | £138 | £103 | £1.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.20m | £4.70m | £3.61m | £4.94m | £4.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £0 | £12.53k | £15.98k | £13.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.