ymddiriedolwyr CANTORES SALICIUM
Rhif yr elusen: 1194200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL POWELL BA | Cadeirydd | 31 March 2011 |
|
|
||||
Charlotte Treglown | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
Kenneth Green | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Dr Gail Jones | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
Elizabeth Judson | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
Joanne Wulf | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.