ymddiriedolwyr MEMORIAL SCROLLS TRUST
Rhif yr elusen: 1196488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Keene | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
JEFFREY DAVID OHRENSTEIN | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||
Emma Parlons | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Rachel Scott | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Allan Weiner | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Peter Barber | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Lois Roman | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
DAVID GOLDBERG | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.