ymddiriedolwyr WEST YORKSHIRE POLICE (EMPLOYEES) BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 701817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osman Khan | Cadeirydd | 01 May 2024 |
|
|
||||
Deborah Kirrane | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Alec Neil Marsden | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Mark Reeves | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Deepak Parmar | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Helen Brear | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Martin Jordan | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
MR D OWEN | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
JULIE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.