Hanes ariannol THE RONDO TRUST FOR THE PERFORMING ARTS

Rhif yr elusen: 1000051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £78.29k £65.93k £93.77k £73.43k £109.26k
Cyfanswm gwariant £80.53k £68.14k £51.31k £92.70k £102.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £63.64k £5.91k N/A