YOUTH ACTION WILTSHIRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our principal activities are supporting both young people and youth clubs through anti-drug, health, sport and similar projects in persuit of the objectives of the Charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 288117 COMMUNITY FIRST
- 31 Awst 1990: Cofrestrwyd
- 12 Ionawr 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- YAW (Enw gwaith)
- WILTSHIRE BOYS AND YOUTH CLUBS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 28/02/2007 | 29/02/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320.77k | £348.44k | £632.70k | £368.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.30k | £367.59k | £631.62k | £306.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £133.41k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £68.27k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £366.40k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £628 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £63.99k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £612.13k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.40k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2008 | 14 Awst 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2008 | 14 Awst 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2007 | 03 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2007 | 26 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 02 Mai 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | 08 Mai 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 07 Mehefin 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | 07 Mehefin 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23RD JULY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO HELP AND EDUCATE BOYS AND YOUNG MEN AND GIRLS AND YOUNG WOMEN ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window