OAKLANDS FIRST SCHOOL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GENERAL FUNDRAISING
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 22 Hydref 1990: Cofrestrwyd
- OAKLANDS PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION (Enw gwaith)
- OAKLANDS PSA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Lakey | Cadeirydd | 19 October 2017 |
|
|
||||
Rhiannon Allan | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Raquel Surally Wallace | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Rebecca Evans | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Serita Mark | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Elena Raevskaia | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Nasra Mohammed | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Katie Duncan | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Alex Svintsov | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Aline Levry | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Hazel Muller | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.47k | £23.04k | £20.45k | £36.51k | £46.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.85k | £21.53k | £25.60k | £31.70k | £44.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Tachwedd 2023 | 139 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Tachwedd 2023 | 139 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Medi 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22/10/1990 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22/11/2013 as amended on 25 Sep 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAKLANDS PRIMARY SCHOOL
OAKLANDS ROAD
LONDON
W7 2DP
- Ffôn:
- 02085675243
- E-bost:
- oaklandspsa@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window