THE FRIENDS OF THE GALLMANN MEMORIAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1000713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Environmental research and protection.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £11,833
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cenia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Duncan MacPherson Ymddiriedolwr 14 June 2016
Dim ar gofnod
William Adams Ymddiriedolwr 14 June 2016
Dim ar gofnod
Rupert Adams Ymddiriedolwr 14 June 2016
Dim ar gofnod
Sveva Gallmann Ymddiriedolwr 14 June 2016
Dim ar gofnod
Annabel Bosher Ymddiriedolwr 14 June 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £500 £300 £10.29k £300 £11.83k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £9.24k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 04 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 22 Chwefror 2024 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 17 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 Milborne Grove
LONDON
SW10 9SN
Ffôn:
01344841130