BOLTON CATHOLIC MUSICAL AND CHORAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main aims of the society are (a) to provide a resource and encouragement to local people to display and develop their musical and performance skills. (b) To promote an appreciation of the musical arts within the community in an easily accessible way. (c) To support other charitable organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Bolton
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
- BCMCS (Enw gwaith)
- BOLTON CATHOLICS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Crompton-Hill | Cadeirydd | 07 June 2018 |
|
|
||||
Jonathan Paul Cunliffe | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Clarice Shannon Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Libby Hill | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Gary Harvey | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Frances Shinks | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
JENNIFER LOUISE PEARCE | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
Ursula Dawn Maria Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
NEVILLE GRADY | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|
||||
Kathryn Wilkinson | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE GRADY | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|
||||
JEANETTE MARGARET WINSTANLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.76k | £5.58k | £9.52k | £73.66k | £51.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.05k | £10.32k | £18.50k | £71.78k | £59.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18TH APRIL 1990 AS AMENDED ON 07 JUN 2018 as amended on 07 Jun 2018 as amended on 12 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF TEH SOCIETY ARE TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE DRAMATIC, OPERATIC AND CHORAL ARTS, AND FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE THE METROPOLITAN BOROUGH OF BOLTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 EVERLEIGH CLOSE
BOLTON
BL2 3HE
- Ffôn:
- 07847378225
- E-bost:
- bcmcs.secretary@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window