Hanes ariannol ST THOMAS PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1001044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £147.81k £151.92k £158.02k £136.21k £108.89k
Cyfanswm gwariant £148.44k £136.89k £195.92k £152.65k £117.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £66.91k £88.18k £79.97k £55.84k £42.89k