THE COLLABORATE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Collaborate Foundation seeks to advance the importance of collaboration in the production of improved social outcomes and knowledge about how to collaborate successfully in practice. The Collaborate Foundation brings together practitioners, thinkers and influencers and conducts research and public debate to further this aim.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1990: Cofrestrwyd
- 15 Medi 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE PUBLIC MANAGEMENT FOUNDATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £6.22k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £376 | £15.51k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Mehefin 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 07 Mehefin 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 25 Ebrill 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/06/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/1990 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19/08/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR IN THE FIELD OF PUBLIC MANAGEMENT AND TO FURTHER RESEARCH AND DEVELOPMENT INTO PUBLIC MANAGEMENT CONCEPTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window