NEWPORT {SHROPSHIRE} COTTAGE CARE CENTRE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief care and assistance of persons irrespective of colour, race or creed suffering from any form of sickness or incapacity. The advancement of education and provision of facilities in the interests of social welfare for recreation and leisure time occupation for the benefit of the community in Newport, Shropshire and the surrounding neighbourhood.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £44,299 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 23 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1019200 WELLINGTON COTTAGE CARE TRUST
- 20 Rhagfyr 1990: Cofrestrwyd
- NEWPORT (SHROPSHIRE) COMMUNITY HOSPITAL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- NEWPORT {SHROPSHIRE} COTTAGE HOSPITAL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Robson | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||
Ian Leslie Mould | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Young | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|||||
Joyce Valerie Burke | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Barbara GOUGH | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
ROBERT LAIDLER | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|
||||
MARGARET ANN BROTHERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DERRICK CLANCY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KEITH CHARLES NORTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr NICHOLAS JOHN TINDALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £373.10k | £262.56k | £366.62k | £372.34k | £437.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £347.46k | £253.83k | £333.78k | £387.30k | £418.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.75k | £10.72k | N/A | £33.67k | £44.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £157.32k | £38.62k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 MAY 1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 6 JANUARY 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 30 AUGUST 2005 (CHANGE OF NAME)
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF CARE AND ASSISTANCE OF PERSONS SUFFERING FROM ANY SICKNESS OR INCAPACITY, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION .
Maes buddion
FORMERLY THE NEWPORT (SHROPSHIRE) URBAN DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 BAYLEY HILLS
EDGMOND
NEWPORT
TF10 8JG
- Ffôn:
- 01952810684
- E-bost:
- info@newport-care.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window