REDCAR AND CLEVELAND MIND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OUR MISSION STATEMENT REDCAR & CLEVELAND MIND RECOGNISES THE VALUE OF PEOPLE WITH EXPERIENCE OF MENTAL DISTRESS AND WISHES TO LISTEN TO AND LEARN FROM THEM. WE SEEK TO FOSTER AND ENABLE USER CONSULTATION AND PARTICIPATION IN THE PLANNING AND DELIVERY OF MENTAL HEALTH SERVICES. OUR AIMS -À TO RESPOND TO THE EXPRESSED NEEDS OF PEOPLE WITH EXPERIENCE OF MENTAL DISTRESS -À TO INFLUENCE THE PLANNING AN
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2011
Cyfanswm incwm:
£503,727
Roddion a chymynroddion | £81.26k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £422.28k | |
Buddsoddiadau | £75 | |
Arall | £112 |
Cyfanswm gwariant:
£480,524
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £473.06k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.46k | |
Gwariant elusennol | £473.06k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £23.20k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1142520 REDCAR & CLEVELAND MIND
- 21 Mawrth 1991: Cofrestrwyd
- 13 Ionawr 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- REDCAR & CLEVELAND MIND (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 30/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £391.31k | £383.87k | £418.09k | £384.44k | £503.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £384.00k | £364.15k | £389.56k | £381.74k | £480.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £81.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £422.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £75 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £112 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £473.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 30/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.27k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £172.38k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £36.42k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | 30 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | 05 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 15 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 20 Hydref 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 04 Awst 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 15 Medi 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 15 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 20 Hydref 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 FEBRUARY 1990 AS AMENDED 10 JULY 1996.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION OF MENTAL HEALTH AND TO ASSIST IN RELIEVING AND REHABILITATING PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDERS OR CONDITIONS OF EMOTIONAL OR MENTAL DISTRESS REQUIRING ADVICE OR TREATMENT
Maes buddion
COTERMINOUS WITH THE BOUNDARIES OF REDCAR AND CLEVELAND BOROUGH COUNCIL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window