THE BRUNEL MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve and encourage preservation of the Brunel Engine House, Rotherhithe and surrounding area; To educate the public with regard to the engineering works of Marc and Isambard Brunel; To provide a recreational facility for the public at Rotherhithe and to enhance the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Southwark
Llywodraethu
- 20 Mehefin 1991: Cofrestrwyd
- BRUNEL ENGINE HOUSE (Enw gwaith)
- BRUNEL EXHIBITION ROTHERHITHE (Enw blaenorol)
- THE BRUNEL EXHIBITION ROTHERHITHE (Enw blaenorol)
- THE BRUNELMUSEUM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Turner | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Jonathan Peter Baggs | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Edward Swift | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Sayak Mukherjee | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Richard Arthur Davies | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Amy Jane Stockwell Ross | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Francis Caroline Scott | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Cheryl Naomi Smith | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Michael Conrad Heap | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Nicholas Anthony Mansell | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
MAUREEN NOLAN | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £238.19k | £428.57k | £338.17k | £349.29k | £197.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.30k | £344.92k | £396.65k | £224.56k | £249.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £242.31k | £145.13k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4TH APRIL 1990
Gwrthrychau elusennol
(1)TO PRESERVE AND ENCOURAGE THE PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE ENGINE HOUSE, KNOWN AS BRUNEL'S WORKSHOP TOGETHER WITH THE PUMPHOUSE, AND SHAFT FORMING PART OF THE THAMES TUNNEL AND SITUATED IN ROTHERHITHE STREET, ROTHERHITHE, IN GREATER LONDON AND THE PRECINTS THEREOF BY SUCH MEANS AS MAY BE NECESSARY; (2)TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE APPRECIATION OF THE ENGINEERING WORKS OF MARC AND ISAMBARD BRUNEL AND TO PUBLISH AND CATALOGUE, LEAFLET OR OTHER MATERIAL IN CONNECTION THEREWITH; AND (3)TO PROVIDE A RECREATIONAL FACILITY FOR LOCAL RESIDENTS AND FOR THE PUBLIC AT LARGE AT ROTHERHITHE AND, SUBJECT THERETO, TO GENERALLY ENHANCE THE SURROUNDING CONSERVATION AREA.
Maes buddion
ROTHERHITHE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRUNEL ENGINE HOUSE
RAILWAY AVENUE
LONDON
SE16 4LF
- Ffôn:
- 02072313840
- E-bost:
- hello@thebrunelmuseum.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window