ALL HALLOWS HOUSE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping to improve the health and well-being of those who live and work in the City of London, by providing advice on health matters, maintaining a complementary and alternative health centre, and offering bursaries for treatments for those who could not otherwise afford them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Awst 1991: Cofrestrwyd
- 24 Awst 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18k | £3.11k | £79.61k | £64.77k | £66.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02k | £1.26k | £67.21k | £64.56k | £77.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PROMOTION PRESERVATION AND SAFEGUARDING FOR THE PUBLIC BENEFIT OF GOOD HEALTH BOTH PHYSICAL AND MENTAL AND IN PARTICULAR THROUGH THE PROMOTION AND PRACTICE OF HOLISTIC MEDICINE AND PHILOSOPHY (2) THE ENCOURAGEMENT AND PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF HEALTH EDUCATION AND IN PARTICULAR WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING WITH REFERENCE TO THE NEEDS OF THE BUSINESS COMMUNITY (3) THE RELIEF OF PATIENTS AND INVALIDS WHO ARE SICK CONVALESCENT DISABLED HANDICAPPED INFIRM OR OTHERWISE IN NEED OF MEDICAL ASSISTANCE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window