THE LEAGUE OF FRIENDS OF BENKHILL LODGE HOME FOR THE ELDERLY BEDALE NORTH YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 1003995
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a mini bus for Benkhill Lodge to take residents on trips out into the country and to the seaside.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2007
Cyfanswm incwm: £621
Cyfanswm gwariant: £1,077
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 28 Awst 1991: Cofrestrwyd
- 03 Mai 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- BENKHILL LODGE LEAGUE OF FRIENDS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2004 | 30/04/2005 | 30/04/2006 | 30/04/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £684 | £892 | £1.52k | £621 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30k | £862 | £968 | £1.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2007 | 09 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2006 | 06 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2005 | 12 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2004 | 01 Gorffennaf 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 MAY 1991
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOME.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window