ymddiriedolwyr CHILDREN'S LEUKAEMIA SOCIETY
Rhif yr elusen: 1008634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Mary Churchill Chair | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Emma-Louise DeKeyser | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Josephine Louise Thomas Trustee | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Kevin Michael Meighan | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Susan Meighan | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Alyson Chichester | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Veronica Maud Katchi Secretary | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Nicholas Katchi | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Teresa Aline McCarthy Treasurer | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.