EAST MIDLANDS MUSEUMS SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regional museum network supporting members to serve their communities and working in partnership with regional agencies. Activities include: networking; meetings; communications; training courses; emergency/disaster support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Rutland
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Northampton
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 10 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
- 17 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- EMMS (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.76k | £130.24k | £87.09k | £29.30k | £882 | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.28k | £129.18k | £82.76k | £49.15k | £165 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 20 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 02 Awst 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 26 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 12 Tachwedd 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 MARCH 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 18 OCTOBER 1996 AND 26 OCTOBER 2001 AND 4TH NOVEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF SUPPORT AND ASSISTANCE TO MUSEUMS AND ART GALLERIES IN THE EAST MIDLANDS REGION AS DEFINED IN SCHEDULE 1 OF THE REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES ACT 1998) AND TO PROMOTE THEIR DEVELOPMENT AND THEIR BETTER USE AND ENJOYMENT BY THE PUBLIC.
Maes buddion
EAST MIDLANDS: DERBYSHIRE, LEICESTERSHIRE,LINCOLNSHIRE, NORTHAMPTONSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE. NON-METROPOLITAN DISTRICTS OF DERBY, LEICESTER, NOTTINGHAM AND RUTLAND.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window