COMMUNITY MUSIC WALES/CERDDORIAETH GYMUNEDOL CYMRU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ENCOURAGE MUSIC-MAKING THROUGHOUT THE COMMUNITY AND TO PLACE PARTICULAR EMPHASIS ON WORKING WITH DISADVANTAGED GROUPS THROUGHOUT WALES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £33,735 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 17 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
- CERDD GYMUNEDOL CYMRU (Enw gwaith)
- CIWDOD (Enw gwaith)
- COMMUNITY MUSIC WALES (Enw gwaith)
- COMPLETE CONTROL MUSIC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffion Wyn Morris | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Dr Emma Lile | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Karyn Marie Phelps | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|||||
Simeon Andres Benavente | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Paul Corrigan | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Rebecca Louise Richards | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Dr Alicia Nicole Stark | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.41k | £290.79k | £280.20k | £334.43k | £280.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.08k | £228.80k | £296.86k | £351.50k | £281.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.74k | £25.00k | N/A | £33.74k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 MARCH 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22 OCTOBER 2009 AND REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 MARCH 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN WALES BY THE PROVISION OF ADVICE AND ASSISTANCE IN MUSIC MAKING AND THE PERFORMANCE OF MUSICAL WORKS; TO ENCOURAGE MUSIC-MAKING AND PERFORMANCE THROUGHOUT THE COMMUNITY; TO ASSIST GROUPS TO OBTAIN ACCESS TO MUSIC TUITION, MUSICAL INSTRUMENTS AND REHEARSAL SPACE, AND TO PLACE PARTICULAR EMPHASIS ON WORKING WITH DISADVANTAGED GROUPS; AND TO PRESENT, RESEARCH, PROMOTE, ORGANISE, MANAGE AND CONDUCT SUCH PERFORMANCES, PRODUCTIONS, EVENTS, EDUCATIONAL ACTIVITIES, OR OTHER ARTS ACTIVITIES (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PRODUCTIONS") AS THE CHARITY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Redhouse
Old Town Hall
High Street
MERTHYR TYDFIL
CF47 8AE
- Ffôn:
- 01685 373535
- E-bost:
- admin@communitymusicwales.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window