GLOUCESTER COMMUNITY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Further the Christian faith by running a local church and related activities in and around Gloucester.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 24 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
- GLOUCESTER CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- GLOUCESTERSHIRE COMMUNITY CHURCHES (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew James Wisbey | Cadeirydd | 17 November 2022 |
|
|
||||
Jonathan Philip Smith | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Susan Patricia Shaw | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
James Leslie Wood | Ymddiriedolwr | 10 July 2021 |
|
|
||||
Alan Peter Shaw | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
Jonathan Peter Bennett | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.25k | £93.57k | £84.38k | £92.42k | £110.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.89k | £153.89k | £103.83k | £101.76k | £121.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26TH FEBRUARY 1991 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 1ST FEBRUARY 1993
Gwrthrychau elusennol
(1)THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH. (2)THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK. (3)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES.
Maes buddion
GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. LUKES
STROUD ROAD
GLOUCESTER
GL1 5JR
- Ffôn:
- 01452565909
- E-bost:
- office@gcchurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window