Hanes ariannol AGORIAD CYFYNGEDIG

Rhif yr elusen: 1010165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.05m £814.47k £1.00m £834.54k £907.36k
Cyfanswm gwariant £1.03m £701.32k £948.20k £898.82k £941.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £38.61k £59.99k £83.60k £154.92k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £82.34k £207.37k £14.95k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £25.00k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £405.77k £200.29k £264.25k £325.50k £453.11k
Incwm - Weithgareddau elusennol £641.05k £614.18k £740.49k £484.04k £454.24k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2 £0 £0 £3 £8
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £645.88k £568.14k £642.64k £511.84k £433.54k
Gwariant - Ar godi arian £380.27k £133.18k £296.59k £386.98k £504.10k
Gwariant - Llywodraethu £16.82k £17.70k £17.67k £16.59k £7.30k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £8.97k £0 £4.21k