THREE COUNTIES CHURCH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prime objective is to advance, within the 3 Counties Area (Surrey, Hampshire & Sussex), the Christian faith as laid down in the Bible and in accordance with the Doctrinal Basis, and to relieve poverty. The Church's aims are to increase the awareness of the Christian faith throughout the 3 Counties Area through Church services, youth work and outreach at home and at work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 02 Ionawr 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1140214 3 Counties Vineyard
- 19 Mai 1992: Cofrestrwyd
- 02 Ionawr 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- 3CC (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.82k | £296.47k | £275.46k | £347.05k | £251.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £273.86k | £283.65k | £263.35k | £352.43k | £245.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 10 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 12 Hydref 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 28 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 13 Medi 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 16 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 18 Rhagfyr 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 1ST OCTOBER 1974. SCHEME SEALED 29TH OCTOBER 1991.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window