The Sir Peter Rigby Charitable Trust

Rhif yr elusen: 1011259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE OBJECTS OF THE RIGBY FOUNDATION ARE TO APPLY THE INCOME AND ALL OR ANY PART OR PARTS OF THE CAPITAL FOR OR TOWARDS SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £378,454
Cyfanswm gwariant: £819,391

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mai 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE RIGBY FOUNDATION (Enw gwaith)
  • RIGBY FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Herbert Walter Campion Ymddiriedolwr 31 January 2024
Dim ar gofnod
JAMES PETER RIGBY Ymddiriedolwr 24 June 2016
Dim ar gofnod
SIR PETER RIGBY Ymddiriedolwr
FLY HARRIER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.23k £645.31k £3.61m £2.12m £378.45k
Cyfanswm gwariant £497.56k £469.19k £589.72k £1.12m £819.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £8.70k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £100.00k £3.60m £2.00m N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £70.00k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £3.54k £3.19k £29.25k N/A
Incwm - Arall N/A £541.77k £2.30k £15.94k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £469.19k £512.98k £888.53k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £76.74k £230.86k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £1.86k £2.38k £2.70k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £467.33k £0 £885.72k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 19 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 19 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 03 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 03 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Bridgeway House
Bridgeway
Stratford-upon-Avon
Warwickshire
CV37 6YX
Ffôn:
01789610000
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael