LATCHFORD WARRINGTON SILVER BAND
Rhif yr elusen: 1011959
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide Brass Band entertainment and teaching
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2011
Cyfanswm incwm: £917
Cyfanswm gwariant: £1,698
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Gaerhirfryn
- Warrington
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 16 Mehefin 1992: Cofrestrwyd
- 17 Medi 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
- LATCHFORD BAND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | 30/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00k | £710 | £894 | £1.20k | £917 | |
|
Cyfanswm gwariant | £946 | £615 | £1.96k | £1.10k | £1.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2011 | 22 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2010 | 10 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2009 | 09 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 APRIL 1991 AS AMENDED 28 APRIL 1992
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION OF SILVER AND BRASS BAND MUSIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window