BRITISH VASCULAR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1015545
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2006
Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 02 Mehefin 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1102769 THE VASCULAR SOCIETY
- 03 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
- 02 Mehefin 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- BVF (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/06/2005 | 30/06/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.59k | £58.20k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.88k | £56.79k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2006 | 25 Ebrill 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2005 | 06 Ebrill 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2005 | 06 Ebrill 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2004 | 16 Awst 2005 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2004 | 16 Awst 2005 | 17 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 9 NOVEMBER 1992 AND SUPPLEMENTAL DEED OF 30 SEPTEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE PROMOTE AND ASSIST RESEARCH INTO THE TREATMENT OF VASCULAR DISEASE AND ITS RELATED PROBLEMS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window