Hanes ariannol NORTHAMPTON HOPE CENTRE
Rhif yr elusen: 1015743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £650.47k | £604.45k | £1.28m | £505.79k | £818.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £646.55k | £580.79k | £937.63k | £752.69k | £782.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.70k | £6.13k | £65.55k | £6.42k | £123.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £320.43k | £504.06k | £765.79k | £408.13k | £742.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £203.08k | £77.62k | £479.96k | £85.81k | £55.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.27k | £22.49k | £4.80k | £11.84k | £20.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £183 | £285 | £58 | £12 | £409 | |
|
Incwm - Arall | £104.52k | £0 | £31.14k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.06k | £181.78k | £159.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £620.97k | £562.17k | £588.03k | £735.56k | £774.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.58k | £18.62k | £349.60k | £17.13k | £7.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.61k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.