Ymddiriedolwyr IGHTHAM WOMENS INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1016098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Elizabeth Williams Cadeirydd 10 May 2023
Dim ar gofnod
Jane Teresa Nolan Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Lorraine Rosemary Richardson Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Veronica Elizabeth Clewley Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Christina Georgina Edwards Ymddiriedolwr 14 May 2019
Dim ar gofnod
Moyra McDonald Pickering Ymddiriedolwr 14 May 2019
Dim ar gofnod
Judith Elizabeth Bradshaw Ymddiriedolwr 08 May 2018
Dim ar gofnod
Helen Rebecca Johnson Ymddiriedolwr 01 April 2015
Dim ar gofnod