ymddiriedolwyr HARBURY WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1016330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Hayes | Cadeirydd | 08 November 2018 |
|
|
||||
Susan Eva Grinstead | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Alison Julia Lewis | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Patricia Mott | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Pamela Furnivall | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Susan Coupe | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Gill Thorpe | Ymddiriedolwr | 12 November 2017 |
|
|
||||
Christine Rutherford | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Mary Zillah Thompson | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
ANN MAYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.