ymddiriedolwyr DERSINGHAM EVENING WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1018011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cynthia Parr | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Wendy Snell | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Sharon Fettes | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Ruth Wright | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Janet North | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Mehr | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Katrina Isobel Mundy | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Ann Mason | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Alison Childs | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Patrica Emsden | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||
Diann Southgate | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.