POOLE OLD TOWN COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefits of the inhabitants of Poole Old Town. To provide facilities in the interests of social welfare for the recreation and leisure time occupation with the object of improving the condition of life for the said inhabitants. To provide social and well being activities for the inhabitants of the area of benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
- Poole
Llywodraethu
- 15 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- POOLE OLD TOWN COMM ASSOC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASON RICKETTS-PARKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
ZOE LAMBERT | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Kelly Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
BARBARA WASS | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Alan Jolly | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Douglas Court | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Maureen White | Ymddiriedolwr | 16 February 2015 |
|
|
||||
Shirley Warwick | Ymddiriedolwr | 02 March 2014 |
|
|
||||
JAN SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
JOHN VERCRUCYE | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
JENNY CULL | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.22k | £13.71k | £28.10k | £17.46k | £18.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.87k | £16.64k | £23.02k | £15.96k | £18.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 16 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH JUNE 1992, AMENDED 15TH NOVEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
(A)TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF POOLE OLD TOWN WITHIN THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX,SEXUAL ORIENTATION,RACE OR POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES,VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (B)TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND MANAGE THE SAME IN FURTHERANCE OF THOSE OBJECTS.
Maes buddion
POOLE, DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 LAGLAND STREET
POOLE
BH15 1RR
- Ffôn:
- 01202660058
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window