Hanes ariannol SUMNER WILSON CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1018852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £208.68k £98.68k £125.29k £125.62k £141.74k
Cyfanswm gwariant £412.13k £182.99k £192.78k £366.29k £104.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A