BONSALL VILLAGE HALL COMMITTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encompass all the usual Village Hall activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 02 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER PAUL BROOME | Ymddiriedolwr | 19 January 2013 |
|
|
||||
PETER HENRY FOX | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
LEIGH MARTIN JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS JUDY LAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.40k | £11.96k | £8.48k | £102.56k | £8.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.62k | £6.84k | £3.78k | £113.31k | £13.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £2.10k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 MARCH 1950
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL, MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF READING AND RECREATION ROOMS LIBRARY LECTURES CLASSES RECREATIONS AND ENTERTAINMENTS OR OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF BONSALL IN THE COUNTY OF DERBY AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 CHURCH STREET
BONSALL
MATLOCK
DE4 2AE
- Ffôn:
- 01629823591
- E-bost:
- leighmartinjohnson@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window