FRIENDS OF COLLINGWOOD SCHOOL

Rhif yr elusen: 1020712
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Fundraising events

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022

Cyfanswm incwm: £7,909
Cyfanswm gwariant: £1,805

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mai 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • F O C U S (Enw gwaith)
  • FOCUS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicola Trice Cadeirydd 11 November 2014
Dim ar gofnod
ANN MINISTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £8.57k £11.19k £5.15k £6.50k £7.91k
Cyfanswm gwariant £10.21k £11.13k £2.31k £9.20k £1.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 17 Hydref 2023 79 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 21 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 06 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 06 Ebrill 2021 250 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Collingwood Primary School
Anson Close
South Woodham Ferrers
CHELMSFORD
CM3 5YJ
Ffôn:
01245 322258
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael