PENISTONE AND DISTRICT SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To educate the general public of Penistone and District in the geography,history natural history and any other avenues of interest as suggested or required. To take an interest in any planning changes offered by Barnsley Metropolitan Borough Council and/or Penistone Town Council which may affect all aspects of living in the Penistone District. To hold meetings,lectures and exhibitions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnsley
- Calderdale
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 14 Mai 1993: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BOD YN ELUSENNOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.37k | £12.27k | £12.53k | £16.53k | £7.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.96k | £11.27k | £15.56k | £15.86k | £8.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 05 Mawrth 2020 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 18 Mai 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MARCH 1988 AS AMENDED 31 MARCH 1993
Gwrthrychau elusennol
1.TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE.2.TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY,HISTORY,NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE.3.TO SECURE THE PRESERVATION,PROTECTION,DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST.
Maes buddion
FORMER PENISTONE URBAN & RURAL DISTRICT COUNCILS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window