Havens Hospices

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides relief to children and adults suffering from any chronic or life limiting illness, via the provision of residential hospice care, day care, education, training and support for patients and their families (or other carers), provided both within the organisation and in the community. Our care is provided free of charge to people regardless of faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£15,721,000
Roddion a chymynroddion | £5.71m | |
Weithgareddau elusennol | £4.60m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £5.02m | |
Buddsoddiadau | £252.00k | |
Arall | £136.00k |
Cyfanswm gwariant:
£16,674,000
Codi arian | £5.30m | |
Weithgareddau elusennol | £11.38m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,356,377 o 2 gontract(au) llywodraeth a £2,244,836 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.30m | |
Gwariant elusennol | £11.38m |
Pobl

349 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
1295 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 9 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Essex
- Southend-on-sea
- Thurrock
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1003437 SOUTH WOODHAM FERRERS LIONS CLUB CHARITABLE TRUST ...
- 11 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1099562 THE J'S HOSPICE
- 24 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 286171 JOHN MOUNTAIN MEMORIAL FUND
- 20 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1006623 OPEN DOORS
- 23 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078781 THE ROTARY CLUB OF BRENTWOOD BREAKFAST TRUST FUND
- 21 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 287377 THE TRINITY URC BROMLEY TRUST
- 02 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- FAIR HAVENS (Enw gwaith)
- HAVENS HOSPICES (Enw gwaith)
- LITTLE HAVENS (Enw gwaith)
- HAVENS CHRISTIAN HOSPICE (Enw blaenorol)
- SOUTH EAST ESSEX CHRISTIAN HOSPICE (Enw blaenorol)
- SOUTH EAST ESSEX CHRISTIAN HOSPICE (FAIR HAVENS) (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Edwards | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Leah Knowles | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Rakesh Krishnan | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|||||
Thomas Sweeney | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Wendy Elizabeth Matthews OBE | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Elisabeth Jane Mell | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Dr Paul Bernard Duell | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Marion Roberts-Smith | Ymddiriedolwr | 29 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.75m | £12.91m | £12.19m | £12.75m | £15.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.54m | £10.14m | £10.76m | £13.55m | £16.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £182.00k | £375.00k | £38.40k | £9.90k | £2.36m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.79m | £2.02m | £2.37m | £2.08m | £2.24m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.54m | £7.01m | £5.36m | £5.77m | £5.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.06m | £2.99m | £4.29m | £4.51m | £5.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £2.39m | £2.37m | £2.30m | £4.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.00k | £0 | £12.00k | £114.00k | £252.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.11m | £519.00k | £157.00k | £59.00k | £136.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.48m | £1.21m | £1.12m | £2.13m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.60m | £6.99m | £7.16m | £9.12m | £11.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.56m | £3.16m | £3.59m | £4.43m | £5.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £100.80k | £99.29k | £93.00k | £77.64k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £11.14k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.38m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £18.09m | £17.66m | £17.66m | £16.96m | £17.07m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £6.29m | £8.99m | £8.99m | £10.29m | £9.55m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.67m | £1.19m | £1.19m | £1.15m | £1.47m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MAR 1993 AS AMENDED 28 NOV 1997, 9 NOV 2000, 6 NOV 2002, 12 NOV 2003, 10 NOV 2004, 19 NOV 2009. ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED 25 NOV 2010. OBJECTS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 9 DEC 2010. as amended on 16 Nov 2018 as amended on 22 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (A) TO PROVIDE CARE AND SUPPORT TO PEOPLE OF ALL AGES WHO HAVE A CHRONIC, LIFE THREATENING OR TERMINAL CONDITION, OR ARE SUFFERING FROM ANY DISABILITY OR DISEASE, AND TO SUPPORT (BY WAY OF RELIEVING THE NEEDS OF) THEIR FAMILIES, RELATIVES AND LOVED ONES; AND (B) SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE TO COMPLEMENT THE OBJECTS IN ARTICLE 3.1 (A)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fair Havens Hospice
226 Priory Crescent
SOUTHEND-ON-SEA
SS2 6PR
- Ffôn:
- 01702220350
- E-bost:
- ssmith@havenshospices.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window