FRIENDS OF FELTHAM YOUNG OFFENDER INSTITUTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of Feltham offer support to young people in custody and to their families. Examples : aid for specific projects like exercise equipment, baby changing facilities, play area for visiting children. We offer financial assistance through a Hardship Fund for individuals in proven need. We fund emergency accommodation on release. We consider ad hoc requests brought by other agencies, and staff
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hounslow
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 1993: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF FELTHAM (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF FELTHAM YOUNG OFFENDER INSTITUTION AND REMAND CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL HOBBS | Cadeirydd | 13 April 2012 |
|
|
||||
Chantelle De Wittvine | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Carole Robinson | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
James Whelan | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Carol Cadden | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Sophie Charles | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51k | £622 | £1.35k | £1.07k | £1.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17k | £416 | £1.22k | £776 | £1.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH JUNE 1993 AS AMENDED ON 21 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE FRIENDS OF FELTHAM SHALL BE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF AND REHABILITATION OF PRISONERS WHO ARE FOR THE TIME BEING INMATES OF FELTHAM YOUNG OFFENDER INSTITUTION IN CONSULTATION WITH THE GOVERNORS/GOVERNING BODY, THINK FIT.
Maes buddion
FELTHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Library
H M P Y O I Feltham
BEDFONT ROAD
FELTHAM
MIDDLESEX
TW13 4ND
- Ffôn:
- 07774679346
- E-bost:
- friendsoffeltham@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window