THE ASSOCIATION FOR LOGIC PROGRAMMING LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's object and its principal activity is to promote and undertake scientific research in the field of computer science and in particular in logic programming and to disseminate the results of such research and to encourage and develop knowledge and use of the logic programming in all its branches for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Awstralia
- Awstria
- Canada
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- Denmarc
- Estonia
- Ffrainc
- Georgia
- Gerner
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Yr Iâ
- Hwngari
- India
- Iorddonen
- Israel
- Japan
- Jersey
- Lwcsembwrg
- Norwy
- Pakistan
- Portiwgal
- Reunion
- Rwmania
- Sbaen
- Seland Newydd
- Singapore
- Twrci
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Ynys Manaw
- Ynysoedd Faroe
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 1993: Cofrestrwyd
- A L P (Enw gwaith)
- ASSOCIATION FOR LOGIC PROGRAMMING LIMITED (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Malcolm King | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Dr Marina Yvonne Richard De Vos | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Dr Manuel Victor De Hermenegildo Salinas | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.20k | £6.29k | £6.86k | £742 | £6.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.02k | £6.41k | £1.54k | £5.87k | £6.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 AUGUST 1987 AMENDED 12 JANUARY 1988 AND 22 JUNE 1993 as amended on 03 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND UNDERTAKE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF COMPUTER SCIENCE AND IN PARTICULAR IN LOGIC PROGRAMMING AND TO DISSEMINATE THE RESULTS OF SUCH RESEARCH, AND TO ENCOURAGE AND DEVELOP KNOWLEDGE AND USE OF THE LOGIC PROGRAMMING IN ALL ITS BRANCHES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Care of Dr De Vos
Department of Computer Science
University of Bath
Claverton Down, Bath
Avon, England
BA2 7AY
- Ffôn:
- 01225385053
- E-bost:
- cssmdv@bath.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window