BERLIN INFANTRY BRIGADE MEMORIAL TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust aims to make soldiering fun. It does this by making a very wide range of grants to units, formations & individuals. These are mainly, but not exclusively, in support of adventurous training or sport not paid for out of public moneys.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 03 Awst 1993: Cofrestrwyd
- BIBMTF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGADIER MEEK | Cadeirydd |
|
|
|||||
General Charles Ronald Vincent Walker | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Richard Alun McLean Baxter | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Major General Charles Seymour Collins DSO Obe | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Major Angela Marie Laycock RE | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Major Daryl Robert Murphy RE | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Major Sugdon | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Colonel Smith | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
LIEUTENANT COLONEL ROSENHEAD | Ymddiriedolwr | 19 June 1993 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.91k | £46.35k | £139.64k | £152.01k | £159.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.41k | £25.91k | £115.44k | £136.39k | £108.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 19TH JUNE 1993 as amended on 13 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN IN SUCH WAYS AS THE MANAGING TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT B) TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY FORMER MEMBERS OF THE SAID ARMED FORCES AND THEIR DEPENDANTS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ISA
PO BOX 314
WOKING
GU24 9FA
- Ffôn:
- 01276855825
- E-bost:
- isvcsagency@easynet.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window