SYLVANIA PARENT AND TODDLER GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 25 Awst 1993: Cofrestrwyd
- 02 Hydref 2007: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2004 | 31/07/2005 | 31/07/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £546 | £402 | £247 | |
|
Cyfanswm gwariant | £588 | £399 | £348 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2006 | 06 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2006 | 06 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2005 | 23 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2004 | 13 Ebrill 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 MARCH 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window