Hanes ariannol OASIS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1026487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £473.78k | £1.09m | £238.27m | £250.59m | £277.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £509.88k | £1.13m | £239.03m | £263.76m | £277.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £210.28m | £223.10m | £229.70m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £619.83k | £19.52m | £15.22m | £3.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £2.90m | £3.58m | £4.30m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £471.98k | £215.81m | £231.44m | £267.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £209 | £32.00k | £347.00k | £2.20m | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £20.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.13m | £237.88m | £261.31m | £274.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £952.00k | £2.22m | £2.59m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £6.95k | £402.00k | £293.00k | £392.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £200.00k | £229.00k | £281.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.